hetutrechtsarchief
/
Dataset
/
Login
Register
Netwerk Digitaal Erfgoed
Het Utrechts Archief - Dataset
Browser
Triples
Insights
Schema
BETA
Class frequency
Class hierarchy
SPARQL
Elasticsearch
Graphs
38
Services
3
Gemeenteambtenaren
Gemeenteambtenaren
https://hetutrechtsarchief.nl/id/630EAF2B1EC46B2DE0534701000AE1E2
106071. Portret van Dirk Cornelis Plomp, geboren Utrecht 4 februari 1915, medewerker indicering van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (1976-1977), beheerder van de negatieven van de Gemeentelijke Fotodienst te Utrecht (1977-1980). Kniestuk rechts, staande bij de negatievenverzameling in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst (Alexander Numankade 199)., 17-10-1980 - 17-10-1980
104107. Portret van mr. dr. J. Bool, geboren 1862, gemeentesecretearis te Utrecht (1896-1924), overleden 1943. Borstbeeld rechts., 01-01-1915 - 31-12-1924
105672. Portret van mr. Levinus Johannes ('Fien') Meiresonne, geboren Eethen 25 mei 1941, plaatsvervangend hoofd Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht (1971-1973), hoofd Bureau Voorlichting (1973-1984). Te halve lijve van voren, zittend bij de maquette van de stad Utrecht in de kelder van het Informatiecentrum Utrecht (Vredenburg 90), met op de achtergrond een overzichtskaart van de gemeente, schaal 1:50.000., 01-10-1984 - 31-10-1984
221542. Portret van mr. J.N. van Hall, geboren 1840, letterkundige en gemeenteambtenaar te Utrecht , overleden 1918. Borstbeeld van voren., 01-01-1883 - 30-09-1884
103864. Portret van mr. Petra Marina Jantine van Amelrooij, geboren 12 juni 1937, eerste gemeentelijke ombudsman (1989-1990), overleden Amsterdam 20 februari 1990. Borstbeeld van voren, zittend achter haar bureau, met in de linkerhand een brief en in de rechterhand haar bril., 01-01-1989 - 31-12-1989
105210. Portret van J.E.C. de Jongste, geboren Rotterdam 12 februari 1944, directeur van de Centrale Administratie Culturele Instellingen van de gemeente Utrecht (1986-?). Borstbeeld rechts van voren, zittend aan zijn schrijftafel., 01-01-1991 - 31-12-1991
104681. Groepsportret van de afdelingschefs van de gemeente Utrecht en de gemeentesecretaris J. de Lange, ten voeten uit, staand voor de ingang van het Stadhuis (Stadhuisbrug 1). Van links naar rechts: de heren Swagers, Ort, mevrouw M.A. Tellegen, de heren Vink, Pekelharing, Van den Berg, De Lange, Luiken en Robbertson., 01-01-1934 - 31-12-1934
106770. Portret van Augustinus Anne ('Guus') Verduijn, geboren Den Haag 14 november 1951, directeur van de Dienst Wijkbeheer en Stadsvernieuwing van de gemeente Utrecht (1983-?), directeur van het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Utrecht (2001-). Borstbeeld van voren., 01-01-1991 - 31-12-1991
106234. Portret van J.G. ('Jotie') Riphaagen, geboren 1925, archiefambtenaar, werkzaam bij het gemeentearchief Utrecht (1967-1988), overleden Utrecht 19 december 2009. Borstbeeld links, zittend aan een bureau in de leeszaal van het Archief (Drift 27)., 01-01-1968 - 31-12-1968
101452. Afbeelding van het afscheid (wegens pensionering) van G.J. Grimmelikhuysen als als administrateur van het Instituut Ziektekosten Ambtenaren (I.Z.A.), in de kleine trouwzaal van het Stadhuis (Stadhuisbrug) te Utrecht, met rechts mr. A.G. Dapper, personeelschef van de gemeente Utrecht die de heer Grimmelikhuysen een zilveren rookset aanbood., 09-02-1968 - 09-02-1968
101017. Afbeelding van wethouder H. van der Vlist die J. Meulenbelt (scheidend chef van het bureau voor Culturele Zaken van de gemeente Utrecht) en zijn vrouw een reisdeken aanbiedt op het Stadhuis (Stadhuisbrug) te Utrecht. N.B. Meulenbelt was per 1 januari 1965 aangesteld als directeur van de Stichting voor Kunstzinnige Vorming te Amersfoort., 11-01-1965 - 11-01-1965
105482. Portret van Nicolaas Jacobus Maria de Lange, geboren De Rijp 16 december 1940, directeur van de Dienst Woonruimtezaken van de gemeente Utrecht (1976-?). Borstbeeld van voren., 01-01-1991 - 31-12-1991
221253. Portret van mr. F.J. van Hoogstraten, geboren 1837, advocaat te Utrecht, in 1861 naar Haarlem verhuisd. Kniestuk rechts,, 01-01-1865 - 31-12-1865
104367. Portret van Jan Alexander Damman, geboren Utrecht 22 februari 1924, gemeenteambtenaar te Utrecht: administratief medewerker GEVU (vanaf 1946), medewerker afdeling Verificatie (vanaf 1951), adjunct-directeur Accountantsdienst (vanaf 1971), directeur Accountantsdienst (vanaf 1982). Borstbeeld van voren, zittend aan een tafel., 01-10-1981 - 31-10-1981
106039. Portret van G.G. Pekelharing, geboren 1886, referendaris bij de gemeentesecretarie te Utrecht (1834-1951), overleden 19?. Te halve lijve links, zittend aan zijn bureau, in cirkel., 01-01-1934 - 31-12-1935
221350. Portret van de portier H. van Tellingen (boven) en de drie bodes van het stadhuis van Utrecht. Ten voeten uit van voren. Onder, van links naar rechts, de bodes: G. Blankert, C.F. Bles (hoofdbode) en W. de Jager., 01-01-1930 - 31-12-1930
100404. Afbeelding van de eerste officiële grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de wijk Kanaleneiland te Utrecht, met op de bulldozer burgemeester jhr. mr. C.J.A. de Ranitz, de wethouder voor Openbare Werken mr. W.H.J. Derks en de hoofddirecteur van de Dienst van Openbare Werken ir. Chr. Bronkhorst., 19-06-1956 - 19-06-1956
105021. Portret van drs. T.J. Hoekstra, geboren 1939, stadsarcheoloog te Utrecht (1972-2001). Ten voeten uit rechts, staand bij funderingsresten tijdens de opgraving van kasteel Vredenburg te Utrecht., 31-05-1976 - 31-05-1976
104695. Afbeelding van een schoolzuster die de lengte en het gewicht van een schooljongen noteert., 01-01-1948 - 31-10-1948
101075. Afbeelding van het afscheid van M.G. Jansen (links), ref. A bij de gemeentelijke Sociale Dienst te Utrecht, met in het midden mr. A.H. v.d. Brink (directeur Sociale Zaken) en rechts wethouder A.P.G. van Koningsbruggen van Sociale Zaken., 08-01-1966 - 08-01-1966
104690. Groepsportret van het personeel van de Gemeentesecretarie van Utrecht, Afdeling Bevolkingsaangelegenheden en Statistiek, staand voor de ingang van het kantoorgebouw Trindeborch (Catharijnesingel 55) kort voor de overgang van het bureau van de 2e afdeling van de Gemeentesecretarie naar de afdeling Onderzoek van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de ROVU. Van links naar rechts, op de eerste trede: de dames A.H.M. Vermeer-Pijnenburg, B.M. Olzewski-Sammler, E.A. Dijkgraaf-de Jager en C.C.J. de Rijcke-Monincx en de heer H.A. van Rijn (plaatsvervangend chef). Op de tweede trede mevrouw M.W.M. Aksoy-Velo, de heer Leung Lo Hing, mevrouw M. Verseput-Brouwer en de heer J.P. van der Ploeg. Op de derde trede de heren drs. J. Dragt (chef), A. Bruins Slot, drs. H.J. van Seventer, A.A. van den Dijssel, A.G.P. Verhoef, J.M. Ravestijn, B. Oosterling, W.A. Lasut, F.A. Meyer, drs. M.F.M. Veltman en H. Drewes. Niet afgebeeld is mevrouw H. van der Hart-van Keulen., 01-01-1983 - 31-01-1983
103854. Portret van J.P. van Alff, plantsoenmeester van de Gemeentelijke Plantsoenendienst te Utrecht. Te halve lijve rechts, staande., 01-01-1967 - 31-12-1967
106622. Portret van Robert Petrus Johannes van Tetterode, geboren Amsterdam 28 juli 1931, directeur van het Gemeentelijk Vervoerbdrijf Utrecht (1981-19?). Te halve lijve van voren, zittend., 01-01-1991 - 31-12-1991
104075. Portret van Johannes Jan Siebe Boekestijn, geboren 14 april 1953, hoofd afdeling Voorlichting en Public Relations van de gemeente Utrecht (1991-?). Te halve lijve van voren, zittende voor een promotieaffiche., 01-01-1991 - 31-12-1991
221228. Portret van C. Gerlings, geboren Utrecht 23 apr 1834, gemeenteontvanger te Utrecht (1867-1888) , overleden 23 apr 1898. Ten voeten uit van voren, staand., 01-01-1865 - 31-12-1870
91859. Afbeelding van het uitstapje van het personeel van de gemeente Vleuten naar de Veluwe, met o.a. een bezoek aan een pannenkoekenhuis te Lunteren en een speeltuin. Op de glijbaan gemeenteambtenaar A.F. Migo. N.B. De gemeente Vleuten is per 1 januari 1954 opgenomen in de gemeente Vleuten-De Meern; deze gemeente is per 1 januari 2001 bij de gemeente Utrecht gevoegd., 01-01-1951 - 31-12-1951
104682. Groepsportret van de afdelingschefs van de gemeente Utrecht en de gemeentesecretaris J. de Lange, tijdens een diner in Huize Molenaar (Korte Nieuwstraat 6) te Utrecht. Aanwezig: de heren Swagers, Ort, mevrouw M.A. Tellegen, de heren Vink, Pekelharing, Van den Berg, De Lange, Luiken en Robbertson., 01-01-1935 - 31-12-1935
105031. Portret van F.W. Hogenbirk, geboren 1928, directeur van de Gemeentelijke Kredietbank te Utrecht (1969-19?). Borstbeeld van voren., 01-01-1969 - 31-12-1969
106749. Portret van B. Veenhof, geboren 1921, chef van de afdeling Volkshuisvesting van de gemeente Utrecht (1968-19?). Te halve lijve van voren, zittend aan zijn bureau, telefonerend., 01-01-1968 - 31-12-1968
105032. Portret van F.W. Hogenbirk, geboren 1928, directeur van de Gemeentelijke Kredietbank te Utrecht (1969-19?). Te halve lijve van voren, zittend., 01-01-1971 - 31-12-1971
105196. Portret van Peter Willem Henri de Jong, geboren 19 februari 1930, chef Bureau Algemene en Juridische Zaken en plaatsvervangend chef Afdeling Algemeen Bestuur van de gemeente Utrecht (1974-1986), chef Afdeling Bedrijven (1986-?). Borstbeeld van voren., 02-04-1986 - 02-04-1986
104106. Portret van mr. dr. J. Bool, geboren 1862, gemeentesecretearis te Utrecht (1896-1924), overleden 1943. Borstbeeld rechts, in profiel., 01-01-1915 - 31-12-1924
100121. Afbeelding van de viering van het 25-jarig jubileum van N.R. Luiken (rechts) als afdelingschef van de gemeentesecretarie, tijdens het aanbieden van een geschenk door gemeentesecretaris dr. J. de Lange, met links burgemeester jhr. mr. C.J.A. de Ranitz., 01-11-1949 - 01-11-1949
106759. Portret van Marten van der Velde, geboren Utrecht 28 mei 1929, medewerker van de Gemeentelijke Fotodienst te Utrecht (1979-19?). Ten voeten uit links, staande bij een spoelbak in de donkere kamer in het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst (Alexander Numankade 199)., 01-04-1981 - 29-04-1981
107000. Portret van C.W. Wagenaar, geboren 1860, afdelingschef op de gemeentesecretarie van Utrecht, schrijver over de geschiedenis van Utrecht, overleden 1942. Borstbeeld van voren., 01-01-1923 - 31-12-1923
106735. Portret van P. Valk, geboren 1874, hoofdcommies bij de gemeentesecretarie van Utrecht, overleden 1930. Borstbeeld links, in ovaal., 01-01-1926 - 31-01-1926
101029. Afbeelding van mr. P. van Dijke, chef van het kabinet en Algemene Zaken van de Utrechtse gemeentesecretarie, die een boek aanbiedt als afscheidsgeschenk aan M.J. Heins, bode op het Stadhuis (Stadhuisbrug) te Utrecht., 26-03-1965 - 26-03-1965
104699. Groepsportret van jubilarissen onder het personeel van de gemeente Utrecht tijdens een ontvangst op het Stadhuis (Stadhuisbrug 1) te Utrecht, in de burgemeesterskamer. Staand van links naar rechts: de heren L.C. Parree, wethouder H. Ploeg, J.A. van der Veer. H. Kragten, wethouder Bakker (op die dag waarnemend burgemeester), J.G. van de Krol, A.W. Kuiler, G.A.B. Jansen en de gemeentesecretaris dr, J. de Lange. Zittend de echtgenoten van de jubilarissen., 02-08-1950 - 02-08-1950
105915. Portret van M. Onderwater, geboren 1875, gemeente-ontvanger van Utrecht (1910-1940). Te halve lijve rechts, zittend aan zijn schrijftafel., 01-01-1938 - 31-12-1939
104692. Afbeelding van de hulpverlening van personeelsleden van de dienst Gemeentewerken van de gemeente Utrecht bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 op Voorne Putten., 01-02-1953 - 01-03-1953
165
Show more
Gemeenteambtenaren
https://hetutrechtsarchief.nl/id/630EAF2B1EC46B2DE0534701000AE1E2
label
Gemeenteambtenaren
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
sameAs
r41327591
inventarisnummer
1340869
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
toegang
CON_RUBR
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string